Informazioni su GRC Global River Cruises Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GRC Global River Cruises Holding AG
- GRC Global River Cruises Holding AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una società partecipate». La sede si trova a Rheinfelden.
- GRC Global River Cruises Holding AG è stata costituita nel 02.11.2000.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 04.05.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-101.317.724.
- Aziende con lo stesso indirizzo: GRC Global River Cruises GmbH, River Duchess GmbH, River Empress GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Benjamin Wirz,
Heinz Schertenleib,
Dr. Ernst Anne Frances Stähelin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.11.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rheinfelden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.012.653-7
IDI/IVA
CHE-101.317.724
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Weltweit Halten und Verwalten von Beteiligungen an andern Unternehmen, insbesondere im Bereich von Fluss-Kreuzfahrten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 31.01.2007 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO Visura International AG | Aarau | 01.02.2006 | 30.01.2007 | |
BALCONSULT AG | Basel | 24.05.2004 | 31.01.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GRC Global River Cruises Holding SA
- GRC Global River Cruises Holding, Inc
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GRC Global River Cruises Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3503053, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GRC Global River Cruises Holding AG, in Rheinfelden, CHE-101.317.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2148675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Metz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Benjamin, von Gelterkinden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2148675, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GRC Global River Cruises Holding AG, in Rheinfelden, CHE-101.317.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, Publ. 948423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sustreanu, Christine, von Kleinlützel, in Möhlin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haensli, Urs, von Luzern, in Ettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Fürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schertenleib, Heinz, von Heimiswil, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 948423, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GRC Global River Cruises Holding AG, bisher in Basel, CHE-101.317.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 7, Publ. 5551720).
Gründungsstatuten:
02.11.2000.
Statutenänderung:
14.06.2013.
Sitz neu:
Rheinfelden.
Domizil neu:
Fledermausgasse 6, 4310 Rheinfelden.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.