Informazioni su Goldgass Treuhand GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Goldgass Treuhand GmbH
- Goldgass Treuhand GmbH con sede a Balsthal è attiva. Goldgass Treuhand GmbH è attiva nel ramo «Servizi fiduciari».
- La dirigenza è composta di una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 26.10.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Goldgass Treuhand GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.04.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Balsthal
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.020.083-3
IDI/IVA
CHE-163.302.447
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung aller Treuhandgeschäfte, insbesondere Führen von Buchhaltungen, Abschluss- und Steuerberatungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Goldgass Treuhand GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005591298, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Goldgass Treuhand GmbH, in Balsthal, CHE-163.302.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fussinger, Doris, von Waldenburg, in Niederdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decasper, Jolanda, von Domleschg, in Lüsslingen-Nennigkofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005159458, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Goldgass Treuhand GmbH, in Balsthal, CHE-163.302.447, Goldgasse 9, 4710 Balsthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2021.
Zweck:
Ausführung aller Treuhandgeschäfte, insbesondere Führen von Buchhaltungen, Abschluss- und Steuerberatungen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 19.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Decasper, Jolanda, von Domleschg, in Lüsslingen-Nennigkofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fussinger, Doris, von Waldenburg, in Niederdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.