Informazioni su GIMA Billich AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GIMA Billich AG
- GIMA Billich AG ha sede a Basel, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- L’azienda è stata costituita nel 07.01.2015 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.01.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-301.411.287.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.01.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.015.153-3
IDI/IVA
CHE-301.411.287
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Gipser- und Malerarbeiten, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermitteln, erstellen und umbauen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GIMA Billich AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005075036, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GIMA Billich AG, in Basel, CHE-301.411.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, S.0, Publ. 1921435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stampfli, Charles, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozkurt, Ahmet, von Therwil, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1921435, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GIMA Billich AG, in Basel, CHE-301.411.287, Südquaistr. 12, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Gipser- und Malerarbeiten, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermitteln, erstellen und umbauen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Billich, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stampfli, Charles, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.