Indirizzo
Via alla Stampa 14
6965 Cadro
Informazioni su Gianni Godi SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gianni Godi SA
- Gianni Godi SA con sede a Cadro è attiva. Gianni Godi SA è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 17.09.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TI con l’IDI CHE-106.970.943.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.11.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.3.007.332-6
IDI/IVA
CHE-106.970.943
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo
L'istallazione, la costruzione, la progettazione e l'esecuzione di impianti sanitari e di riscaldamento, lo svolgimento di tutte le attività connesse con l'esercizio di un'impresa generale di costruzione. Può acquisire, possedere e vendere beni immobili. Può esercitare attività commerciali e finanziarie.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Studio Gabriele Cavadini SA | Morbio Inferiore | 18.12.2020 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Romoca Sagl | Lugano | 24.11.2014 | 17.12.2020 | |
Reviglobal SA | Lugano | 06.10.2011 | 23.11.2014 | |
Wullschleger Martinenghi Manzini Trust Services SA | Lugano | 03.06.2004 | 05.10.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Godi Gianni SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gianni Godi SA
Numero di pubblicazione: HR02-1006131638, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Gianni Godi SA, in Lugano, CHE-106.970.943, società anonima (Nr. FUSC 27 del 08.02.2022, Pubbl. 1005400327).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Dell'Era, Pietro, da Bellinzona, in Zug, amministratore unico, con firma individuale;
Coppola, David, cittadino italiano, in San Fermo della Battaglia (IT), direttore, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Crivelli, Lorenzo, da Novazzano, in Origlio, amministratore unico, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005400327, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Gianni Godi SA, in Lugano, CHE-106.970.943, società anonima (Nr. FUSC 247 del 18.12.2020, Pubbl. 1005052373).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Coppola, David, cittadino italiano, in San Fermo della Battaglia (IT), direttore, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005052373, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Gianni Godi SA, in Lugano, CHE-106.970.943, società anonima (Nr. FUSC 117 del 20.06.2019, Pubbl. 1004656131).
Statuti modificati:
14.12.2020.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto o email.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fassi, Andrea, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale;
Fassi nata Godi, Simona, da Lugano, in Lugano, membro, direttrice, con firma individuale, con firma individuale;
Rossi, Demis, cittadino italiano, in San Nazzaro Val Cavargna (IT), membro, con firma collettiva a due;
Romoca Sagl (CHE-104.465.930), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Dell'Era, Pietro, da Bellinzona, in Zug, amministratore unico, con firma individuale;
Studio Gabriele Cavadini SA (CHE-340.814.602), in Morbio Inferiore, ufficio di revisione.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.