Informazioni su G&G Werbetechnik GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu G&G Werbetechnik GmbH
- G&G Werbetechnik GmbH da Chur opera nel ramo «Servizi pubblicità» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.12.2011.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 24.03.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-144.059.269.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Arioli Natursteine AG, VREMI IMMO AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.003.138-5
IDI/IVA
CHE-144.059.269
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen im Druck- und Werbebereich, insbesondere im Zusammenhang mit Beschriftungen, Leuchtreklamen, Digitaldruck, Sieb- und Textildruck, Stickerei und Werbeartikeln, Herstellung von Werbemitteln und -trägern sowie Durchführung von Beratungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Grafica.li GmbH
- Grafica.li Ltd liab. Co
- Grafica.li Sàrl
- Grafica.li Sagl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: G&G Werbetechnik GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005434754, Ufficio del registro di commercio Grigioni
G&G Werbetechnik GmbH, in Chur, CHE-144.059.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004825241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ariada AG (CHE-325.432.015), in Chur, Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Adank, Fabio, von Zizers, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
Adank-Arioli, Sandra Andrea, von Chur, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zippo, Rocco Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
De Siena, Adele, italienische Staatsangehörige, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004825241, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
G&G Werbetechnik GmbH, in Chur, CHE-144.059.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3241095).
Domizil neu:
Ackerbühlstrasse 8, 7000 Chur.
Numero di pubblicazione: 3241095, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Grafica.li GmbH, in Chur, CHE-144.059.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2911721).
Statutenänderung:
14.12.2016.
Firma neu:
G&G Werbetechnik GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ariada AG (CHE-325.432.015), in Chur, Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Adank, Fabio, von Zizers, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Zippo, Rocco Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Adank-Arioli, Sandra Andrea, von Chur, in Chur, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.