Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Wollerau
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.1986
Cancellazione dal registro delle imprese
29.07.2013
Forma giuridica
Succursale con sede principale all'estero
Domicilio legale dell'azienda
Wollerau
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.0.005.105-5
IDI/IVA
CHE-106.328.729
Ramo economico
Fornitura di altri servizi di informazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vertrieb von Informationen aller Art sowie Beratung und Erbringung weiterer Dienstleistungen im internationalen Finanzbereich.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Feusisberg
- GFTA Trendanalysen B.G.A. Herrdum & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Feusisberg
- GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath, BRD, Zweigniederlassung Feusisberg
- GFTA Trendanalysen B.G.A. Herrdum & Co
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Wollerau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1003191, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Wollerau, in Wollerau, CH-130.0.005.105-5, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 17, Publ. 4905710).
mit Hauptsitz in:
Erkrath (D). Da der Geschäftsbetrieb der Zweigniederlassung aufgehört hat, wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4905710, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Wollerau, in Wollerau, CH-130.0.005.105-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2008, S. 11, Publ. 4605120).
mit Hauptsitz in:
Erkrath (D).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dingetschweiler, Rudolf, von Buch am Irchel, in Uitikon Waldegg, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peterhans, Robert, von Fislisbach, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Leo, von Zürich und Rieden, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisser, Peter, von Zürich, in Wollerau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4605120, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Feusisberg, bisher in Feusisberg, CH-130.0.005.105-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2006, S. 14, Publ. 3581340).
mit Hauptsitz in:
Erkrath (D).
Firma neu:
GFTA Analytics GmbH & Co. KG, Erkrath BRD, Zweigniederlassung Wollerau.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Renggli, Bernhard J., von Hasle LU, in Wollerau, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Leo, von Zürich und Rieden, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.