Indirizzo
c/o DOM Zurich GmbH
Max-Högger-Strasse 6
8048 Zürich
Informazioni su GFM Schweizerische Gesellschaft für Marketing
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GFM Schweizerische Gesellschaft für Marketing
- GFM Schweizerische Gesellschaft für Marketing opera nel settore «Servizi pubblicità» ed è attualmente attiva. La sede è a Zürich.
- La dirigenza dell’Organizzazione GFM Schweizerische Gesellschaft für Marketing è composta da 21 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 24.12.1954.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 18.09.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.924.779.
- Oltre all’Organizzazione GFM Schweizerische Gesellschaft für Marketing sono iscritte 146 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: 1wild Foundation, 2 Bruder Reinigungen GmbH, 42talents GmbH.
Dirigenza (21)
i più recenti membri del comitato
Christine Antlanger-Winter,
Heiko Schäfer,
Laura Silva Meyer-Wünsche,
Nadja Lang,
Véronique Stephan
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Dominique von Matt,
Ulrich Heinz Moser-Bachmann,
Jean-Marc Grand
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.12.1954
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.900.186-7
IDI/IVA
CHE-107.924.779
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck des Vereins besteht nun darin, die Idee der marktorientierten Unternehmungsführung bei ihren Mitgliedern, aber auch in der Oeffentlichkeit, zu fördern sowie neue wissenschaftliche Methoden und Techniken in diesem Gebiet entwickeln zu helfen. Die Tätigkeit des Vereins erstreckt sich auf das Marketing für Dienstleistungen, Gewerbe und Handel sowie der Konsum- und Investitionsgüter-Industrie. Die Statuten enthalten nähere Angaben dar-über, wie der Vereinszweck erreicht werden soll.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Neuhauser+Rosa Treuhand GmbH | Gaiserwald | 20.01.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 14.07.2014 | 19.01.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GfM Schweizerische Gesellschaft für Marketing
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GFM Schweizerische Gesellschaft für Marketing
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GfM Schweizerische Gesellschaft für Marketing, in Zürich, CHE-107.924.779, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Wangenheim, Florian Claus Constantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Quillet, Olivier Jean-Pierre, von Corsier-sur-Vevey, in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sachova, Alice, deutsche Staatsangehörige, in Klingnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Warnking, Patrick Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antlanger-Winter, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Nadja, von Bachs, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Laura, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schäfer, Dr. Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Seengen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005657194, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GfM Schweizerische Gesellschaft für Marketing, in Zürich, CHE-107.924.779, Verein (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005341906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Christoph, von Ursenbach, in Hedingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schopp, Bernd, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuhauser Treuhand GmbH (CHE-427.160.822), in Gaiserwald, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephan, Véronique, von Beurnevésin, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuhauser+Rosa Treuhand GmbH (CHE-110.165.850), in Gaiserwald, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005341906, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GfM Schweizerische Gesellschaft für Marketing, in Zürich, CHE-107.924.779, Verein (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004861923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquin Arnold, Monique, von La Chaux-de-Fonds, in Thayngen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Philipp, von Büron, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Andrea, von Buch am Irchel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Nina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuhauser Treuhand GmbH (CHE-427.160.822), in Gaiserwald, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.