Informazioni su GFG Invest AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GFG Invest AG
- GFG Invest AG è una Società anonima con sede a Balgach. GFG Invest AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 06.01.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: GFG Invest AG.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Viva Gebäudetechnik GmbH, Viva Grosshandel GmbH, Viva Holding GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Christian Forrer,
Roger Forrer
i più recenti aventi diritto di firma
Severin Christian Gutjahr-Preisig,
Christian Forrer,
Roger Forrer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.01.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Balgach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.093.477-9
IDI/IVA
CHE-341.901.528
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft befasst sich mit der Erstellung, der Bewirtschaftung, der Entwicklung und dem Kauf sowie der Veräusserung von Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland. Sie besorgt die Verwaltung von Immobilien und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Beteiligungen, Liegenschaften, Immaterialgüter und Wertschriften erwerben, halten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die der Gesellschaft direkt oder indirekt förderlich sind.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GFG Invest AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005646003, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GFG Invest AG, in Balgach, CHE-341.901.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394432).
Domizil neu:
Hauptstrasse 106a, 9436 Balgach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güldal, Ali, von Balgach, in Balgach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr-Preisig, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005394432, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GFG Invest AG, in Balgach, CHE-341.901.528, c/o Ali Güldal, Turnhallestrasse 6, 9436 Balgach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft befasst sich mit der Erstellung, der Bewirtschaftung, der Entwicklung und dem Kauf sowie der Veräusserung von Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland. Sie besorgt die Verwaltung von Immobilien und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Beteiligungen, Liegenschaften, Immaterialgüter und Wertschriften erwerben, halten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die der Gesellschaft direkt oder indirekt förderlich sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Güldal, Ali, von Balgach, in Balgach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Christian, von Bütschwil-Ganterschwil, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Roger, von Bütschwil-Ganterschwil, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutjahr-Preisig, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.