Informazioni su Genossenschaftsverband Pilatus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaftsverband Pilatus
- Genossenschaftsverband Pilatus ha sede a Basel ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 28.05.1970.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 01.11.2019.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone BS con l’IDI CHE-107.979.958.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
Florence Becher,
Maria Mambelli Johnson,
Peter Stieger,
Antoinette Hainke,
Stephanie Knupp
i più recenti aventi diritto di firma
Florence Becher,
Peter Stieger,
Stephan Weippert,
Marcel Thommen-Spozio
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.05.1970
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.5.000.095-0
IDI/IVA
CHE-107.979.958
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Genossenschaftsverband bezweckt die Errichtung und die Vermietung von Wohnungen insbesondere für Betagte sowie IV-Anspruchsberechtigte. Er kann Liegenschaften und Baurechte erwerben oder veräussern sowie alle Verträge abschliessen, die mit seinem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Tätigkeit des Genossenschaftsverbandes ist gemeinnützig. Die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Wohnbauträger ist möglich. Der Genossenschaftsverband sucht seinen Zweck zu erreichen (a) durch Erwerb von Bauland und Baurechten, (b) durch Bau und Erwerb von geeigneten Häusern, (c) durch Vermietung der Wohnungen zu Mietzinsen, die auf Basis der Kostenmiete unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Selbsterhaltung festzusetzen sind, (d) durch Investitionen in die bestehenden Bauten im Sinne eines sorgfältigen laufenden Unterhalts und periodischer Erneuerung, (e) durch Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf eine wirtschaftlich vertretbare Art und Weise erneuert werden können; (f) durch Ermöglichung weiterer gemeinschaftlicher Aktivitäten in administrativen sowie technischen Bereichen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BMF ProConsulting AG | Basel | 25.07.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Basel | 14.07.2010 | 24.07.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Genossenschaftsverband Gotthelf-Iselin-Quartier
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaftsverband Pilatus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004750508, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Genossenschaftsverband Pilatus, in Basel, CHE-107.979.958, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Ciara, von Wald (ZH), in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becher, Florence, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knupp, Stephanie, von Grossdietwil, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mambelli Johnson, Maria, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3948277, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Genossenschaftsverband Pilatus, in Basel, CHE-107.979.958, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2017, Publ. 3725509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrandt, Rolf, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3725509, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Genossenschaftsverband Pilatus, in Basel, CHE-107.979.958, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imoberdorf, Albin, von Ulrichen, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Ciara, von Wald (ZH), in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.