Indirizzo
c/o Hans Ritz
Bellwalderstrasse 448
3997 Bellwald
Informazioni su Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald
- Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald da Bellwald opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald ha 10 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 12.10.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-101.918.266.
- Allo stesso indirizzo come Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald sono iscritte 3 altre aziende attive. Queste includono: Hotel Relief AG, Ritz Immobilien AG, Ritz Verwaltung und Vermietung GmbH.
Dirigenza (10)
i più recenti membri dell'amministrazione
Martin Perren-Zufferey,
Romeo Volken,
Roland Odermatt,
Claudio Della Bianca,
Michael Albert Wyden
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.07.1976
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Bellwald
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.5.000.232-8
IDI/IVA
CHE-101.918.266
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung des Baues und des Betriebes aller Art von Ferieneinrichtungen. Beteiligung an Unternehmungen, welche diesem Zweck dienliche Anlagen oder Einrichtungen erstellen oder betrieben. Zusammenarbeit mit allen sich für die touristische Entwicklung von Bellwald einsetzenden Bestrebungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Visp | 24.06.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Schwestermann & Michel Treuhand AG | Fiesch | 15.09.2011 | 23.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005310868, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald, in Bellwald, CHE-101.918.266, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2020, Publ. 1004979237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambrigger, Georg, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer, Marco, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perren-Zufferey, Martin, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Volken, Romeo, von Fiesch, in Bellwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004979237, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald, in Bellwald, CHE-101.918.266, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Johann, genannt Hans, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Bittel, Reinhard, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Eugen, von Zeiningen, in Bellwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Roland Hans, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Della Bianca, Claudio, von Brig-Glis, in Bellwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyden, Michael Albert, von Bellwald, in Fürgangen (Bellwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004934660, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft zur Förderung der touristischen Infrastruktur in Bellwald, in Bellwald, CHE-101.918.266, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, S.0, Publ. 2226443).
Domizil neu:
c/o Hans Ritz, Bellwalderstrasse 448, 3997 Bellwald.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.