Indirizzo
c/o Bucher Treuhand AG
Oberhusweg 9
6010 Kriens
Informazioni su Genossenschaft 'Wohnen im Alter in Kriens'
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft 'Wohnen im Alter in Kriens'
- Genossenschaft 'Wohnen im Alter in Kriens' ha sede a Kriens ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- C'é 7 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 19.12.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-287.890.780.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Bezzola Flavio AG, Bucher Treuhand AG, Convicta Treuhand AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri dell'amministrazione
Patrick Markmiller,
Stefan Bucher,
Adrian Rolf Achermann,
Verena Theiler,
Otto Durrer
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Markmiller,
Stefan Bucher,
Adrian Rolf Achermann,
Verena Theiler,
Otto Durrer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.03.2013
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.796.074-8
IDI/IVA
CHE-287.890.780
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen und Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen, unter Ausschluss jeder spekulativer Absicht in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder; Erstellung von preisgünstigen Alterswohnungen im Sinne des betreuten Wohnens; Erwerb von Grundstücken oder Immobiliengesellschaften; Bau, Erwerb, Verwaltung oder Vermietung von Häusern; kann die Betreuung der Bewohner Dritten in Auftrag geben oder selber übernehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevus AG | Sursee | 09.03.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft 'Wohnen im Alter in Kriens'
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005913896, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft "Wohnen im Alter in Kriens", in Kriens, CHE-287.890.780, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger Andermatt, Marlise, von Baar und St. Ursen, in Aarburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markmiller, Patrick, von Ebikon, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005242216, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft "Wohnen im Alter in Kriens", in Kriens, CHE-287.890.780, Genossenschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, S.0, Publ. 2432167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wili, Alexander, von Kriens, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Max, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Rudolf, genannt Ruedi, von Dintikon, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Lothar, von Hochdorf und Hohenrain, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Deschwanden, Nikolaus, von Kerns, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Stefan, von Kriens, in Kriens, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Achermann, Adrian, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger Andermatt, Marlise, von Baar und St. Ursen, in Aarburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Verena, von Kriens, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevus AG (CHE-106.377.975), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG (CHE-106.377.975), in Luzern].
Numero di pubblicazione: 2432167, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft 'Wohnen im Alter in Kriens', in Kriens, CHE-287.890.780, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, Publ. 2029969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstutz, Anton, von Engelberg, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durrer, Otto, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Deschwanden, Nikolaus, von Kerns, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.