Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Stieger Ernst
Looweg 2
9463 Oberriet SG
Informazioni su Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.02.1974
Cancellazione dal registro delle imprese
17.09.2014
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Oberriet (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.014.023-2
IDI/IVA
CHE-103.971.627
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung und Betrieb von Schwimm- und Sportanlagen in Oberriet
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1719397, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet, in Oberriet SG, CHE-103.971.627, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, Publ. 6213102). Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.09.2011 aufgelöst. Aktiven und Passiven der Genossenschaft sind gemäss Vertrag mit der Politischen Gemeinde Oberriet vom 15.06.2013 im Sinne von Art. 915 OR unter Garantie des Kantons St. Gallen an die Politische Gemeinde Oberriet übergegangen. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6213102, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet, in Oberriet SG, CH-320.5.014.023-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 12, Publ. 5247152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walt, Werner, von Eichberg, in Eichberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5247152, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Schwimmen und Sport, Oberriet, in Oberriet SG, CH-320.5.014.023-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2000, S. 7087).
Domizil neu:
c/o Stieger Ernst, Looweg 2, 9463 Oberriet SG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrsche, Harald, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Werner, von Wildberg, in Oberriet SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Dieter, von Wohlen bei Bern, in Oberriet SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Städler, Tina, von Altstätten, in Oberriet SG, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Markus, von Altstätten, in Eichberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Ernst, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Walt, Werner, von Eichberg, in Eichberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aschwanden, Roman, von Berneck und Altdorf, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchel, Thomas, von Rüthi SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Adolf, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Mirjam, von Mümliswil-Ramiswil und Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zäch, Corina, von Oberriet SG, in Oberriet SG, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.