Informazioni su Genossenschaft Alterswohnungen Grabs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Alterswohnungen Grabs
- Genossenschaft Alterswohnungen Grabs opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Grabs.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Il 29.09.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-102.293.612.
Dirigenza (6)
i più recenti membri dell'amministrazione
Regula Margaretha Bachmann Küng,
Markus Rüdisühli,
Urs Lendenmann,
Werner Vetsch-Dutler,
Samuel Rhyner
i più recenti aventi diritto di firma
Regula Margaretha Bachmann Küng,
Urs Lendenmann,
Werner Vetsch-Dutler,
Samuel Rhyner,
Erika Gerber
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.05.1990
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Grabs
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.5.031.504-1
IDI/IVA
CHE-102.293.612
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Errichtung, Beschaffung und Vermietung von preisgünstigen Wohnungen, insbesondere für Betagte. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Alterswohnungen Grabs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005571801, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Grabs, in Grabs, CHE-102.293.612, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2022, Publ. 1005449132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belleville Schwendener, Gertrud genannt Trudi, von Poschiavo, Buchs SG und Sevelen, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann Küng, Regula Margaretha, von Zürich, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005449132, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Grabs, in Grabs, CHE-102.293.612, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gächter, Katharina, von Grabs, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Markus, von Sennwald, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005000760, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Grabs, in Grabs, CHE-102.293.612, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geering, Walter, von Opfikon, in Grabs, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Ursula, von Grabs, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lendenmann, Urs, von Grabs, in Grabs, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.