Informazioni su Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp
- Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp da Wiler (Lötschen) opera nel ramo «Esercizio delle alloggi per vacanze» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp fondata il 20.05.1998 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 28.06.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-104.556.716.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Benjamin Yannick Edwin Mazenauer,
Dieter Gantenbein,
Philipp André Perego,
Markus Daniel Kuonen
i più recenti aventi diritto di firma
Benjamin Yannick Edwin Mazenauer,
Dieter Gantenbein,
Marcel Armin von Ah,
Philipp André Perego,
Markus Daniel Kuonen
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.05.1998
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Wiler (Lötschen)
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-600.5.001.609-7
IDI/IVA
CHE-104.556.716
Ramo economico
Esercizio delle alloggi per vacanze
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
In gemeinsamer Selbsthilfe die Bereitstellung eines möglichst preisgünstigen Freizeitangebotes für die Genossenschafter in der im Eigentum der Genossenschaft stehenden Freizeitanlage im Zentralgebäude des 'Alpine Village' in Wiler/Lauchernalp. Die Freizeitanlage besteht aus Wellnesseinrichtungen (Hallenschwimmbad und Fitnessräumlichkeiten) mit Restaurant und Nebenräumen, Receptionsanlage und Shop sowie einer Spielzone für Kinder.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Valfida Treuhand AG | Visp | 04.08.2017 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Quadis Revisionen GmbH | Leuk | 29.08.2013 | 03.08.2017 | |
Schwestermann & Michel Treuhand AG | Fiesch | 29.07.2009 | 14.08.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Alpine Village Lauchernalp
- Alpine Village Laucheralp
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006070580, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp, in Wiler (Lötschen), CHE-104.556.716, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005568341).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazenauer, Benjamin Yannick Edwin, von Appenzell, in Mattstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005568341, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp, in Wiler (Lötschen), CHE-104.556.716, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briggeler, Bernardo, von Visperterminen, in Visperterminen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Dieter, von Grabs, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Ah, Marcel Armin, von Sachseln, in Endingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3680587, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Alpine Village Lauchernalp, in Wiler (Lötschen), CHE-104.556.716, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3538693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quadis Revisionen GmbH, in Susten (Leuk), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valfida Treuhand AG (CHE-103.651.660), in Visp, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.