Informazioni su Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen
- Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen ha sede a Othmarsingen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di prodotti metallo».
- Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen ha 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 01.09.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI segnalata è CHE-101.300.103.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.11.1973
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Othmarsingen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.000.924-0
IDI/IVA
CHE-101.300.103
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung sämtlicher Metallbauarbeiten; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Lizenzen, Wertschriften und Edelmetalle erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wernli Treuhand GmbH | Seon | <2004 | 10.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gebr. Meier AG, Metallbau, Brunegg
- Meier Gebr. AG, Metallbau, Brunegg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005829072, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen, in Othmarsingen, CHE-101.300.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Andreas, von Thunstetten, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Habsburg].
Numero di pubblicazione: 2447241, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen, in Othmarsingen, CHE-101.300.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, Publ. 5061702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Daniel, von Oberrüti, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Andreas, von Thunstetten, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Cotti, Regula , von Oberrüti, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Oberrüti, in Habsburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Othmarsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5061702, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Meier AG, Metallbau, Othmarsingen, in Othmarsingen, CH-400.3.000.924-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2006, S. 1, Publ. 3393022).
Statutenänderung:
29.01.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29. Januar 2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli Treuhand GmbH, in Seon, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.