Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Format A AG
Pfingstweidstrasse 102b
8005 Zürich
Succursale (1)
Informazioni su GE Capital Swiss Funding GmbH in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.08.1953
Cancellazione dal registro delle imprese
06.03.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.920.169-1
IDI/IVA
CHE-105.780.877
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Gruppengesellschaften innerhalb der GE-Gruppe. Sie kann sich zu diesem Zweck bei anderen Gruppengesellschaften refinanzieren. Im Rahmen ihres allgemeinen statutarischen Zwecks kann die Gesellschaft darüber hinaus Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen, sich treuhänderisch betätigen, Grundstücke sowie gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder Indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 05.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GE Capital Swiss Funding LLC in liquidation
- GE Capital Swiss Funding Sàrl en liquidation
- GE Capital Swiss Funding Sàrl
- GE Capital Swiss Funding GmbH
- GE Capital Swiss Funding LLC
- GE Capital Swiss Funding AG
- GE Money Bank AG
- GEFS Suisse AG
- GE Money Bank
- GE Capital Bank
- Bank Aufina
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GE Capital Swiss Funding GmbH in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4093121, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GE Capital Swiss Funding GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-105.780.877, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4082161). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 13.12.2017 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4082161, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GE Capital Swiss Funding GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-105.780.877, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Eric, von Bern, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Eichenberger, Urs, von Beinwil am See, in Baar, Vizevorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glavin, Columba, irische Staatsangehörige, in Limerick (IE), Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Kessler, Ronald, von Dürnten, in Bubikon, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3552239, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GE Capital Swiss Funding GmbH, in Zürich, CHE-105.780.877, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3373673).
Firma neu:
GE Capital Swiss Funding GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GE Capital Swiss Funding Sàrl en liquidation) (GE Capital Swiss Funding LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anliker, Eric, von Bern, in Hünenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Urs, von Beinwil am See, in Baar, Vizevorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizevorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glavin, Columba, irische Staatsangehörige, in Limerick (IE), Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].