Informazioni su GBL Gubler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu GBL Gubler AG
- GBL Gubler AG ha sede a Frauenfeld, è attiva e opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- GBL Gubler AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 27.10.2020.
- L’azienda GBL Gubler AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-100.219.510.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.12.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frauenfeld
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.012.148-9
IDI/IVA
CHE-100.219.510
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beratung, Software-Entwicklung und Handel in den Bereichen ITC-Consulting, Digitalisierung, Digitale Transformation und Information Management sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Gebiet der analogen und digitalen Datenverarbeitung, Personalverleih, Personalvermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Steffen & Rausch Unternehmensberatung AG | Weinfelden | 28.07.2005 | 15.06.2006 | |
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung | Arbon | <2004 | 27.07.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fachlabor Gubler AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: GBL Gubler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005009087, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
GBL Gubler AG, in Frauenfeld, CHE-100.219.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwind, Prof. Dr. Rudolf, von Therwil, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004521552, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fachlabor Gubler AG, in Felben-Wellhausen, CHE-100.219.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2012, Publ. 6918996).
Statutenänderung:
07.12.2018.
Firma neu:
GBL Gubler AG.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Breitenstrasse 16 B, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Beratung, Software-Entwicklung und Handel in den Bereichen ITC-Consulting, Digitalisierung, Digitale Transformation und Information Management sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Gebiet der analogen und digitalen Datenverarbeitung, Personalverleih, Personalvermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 18.12.1998 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Einzelfirma Martin Gubler, Farbfotolabor, in Märstetten, einzelne betriebliche Aktiven und Passiven zum Maximalpreis von CHF 200'000.-- zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen erfolgen mittels Brief, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Matthias, von Hombrechtikon und Märstetten, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6918996, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fachlabor Gubler AG, in Felben-Wellhausen, CH-440.3.012.148-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 16, Publ. 5504482).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
steffen rausch kessler ag weinfelden (CH-440.3.014.219-5), in Weinfelden, Revisionsstelle [bisher: Steffen & Rausch Unternehmensberatung AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.