Informazioni su Gaze Investment AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gaze Investment AG
- Gaze Investment AG è una Società anonima con sede a Zürich. Gaze Investment AG appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 18.12.2000 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Il 10.09.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-101.332.209.
- 21 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Blue Sky Business AG, Boraz Holding AG, Davira AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Adrian Ulrich Escher,
Tetsuya Sato,
Jasmine Stefanoni,
Mayuka Sato,
Christian Paul Lyk
i più recenti aventi diritto di firma
Adrian Ulrich Escher,
Tetsuya Sato,
Jasmine Stefanoni,
Mayuka Sato,
Christian Paul Lyk
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2000
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.024.034-8
IDI/IVA
CHE-101.332.209
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 19.11.2010 | 09.09.2021 | |
KPMG AG | Aarau | 05.08.2005 | 18.11.2010 | |
Testatoris AG | Luzern | <2004 | 04.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gaze Investment SA
- Gaze Investment Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gaze Investment AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005288428, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gaze Investment AG, in Zürich, CHE-101.332.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945255). Gemäss Erklärung vom 23.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004945255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gaze Investment AG, in Zürich, CHE-101.332.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, S.0, Publ. 7097670).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sato, Tetsuya, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sato, Mayuka, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Stefanoni, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7097670, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gaze Investment AG, in Zürich, CH-020.3.024.034-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 30.05.2011, Publ. 6183902).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: in Root].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.