Informazioni su Gary Nettoyages et fille Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gary Nettoyages et fille Sàrl
- Gary Nettoyages et fille Sàrl ha sede a Les Bayards, è attiva e opera nel ramo «Pulizia di edifici».
- L’azienda è stata costituita nel 03.03.1995.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.03.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-103.360.694.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.03.1995
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Val-de-Travers
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.1.007.686-3
IDI/IVA
CHE-103.360.694
Ramo economico
Pulizia di edifici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Nettoyages, achat, vente, importation, exportation de matériaux, d'outillages, de machines et de produits aux fins de nettoyages; acquérir, détenir ou aliéner des immeubles. La société continue les affaires de la raison individuelle "Gary Christen".
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gary Nettoyages Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gary Nettoyages et fille Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005130189, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Gary Nettoyages et fille Sàrl, à Val-de-Ruz, CHE-103.360.694 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Christen Gary n'est plus associé, ni gérant, ni président;
ses pouvoirs sont radiés et sa part sociale de CHF 9'500 a été cédée à l'associée Christen Tiphaine, laquelle porte maintenant le nom de Huguenin-Dumittan Tiphaine et est maintenant domiciliée à Val-de-Travers. Graf Josette n'est plus associée ni gérante;
ses pouvoirs sont radiés et sa part sociale de CHF 9'500 a été cédée à l'associée Huguenin-Dumittan Tiphaine, laquelle est désormais titulaire de deux parts sociales de CHF 9'500 et d'une part sociale de CHF 1'000.
Nouveau siège:
Val-de-Travers, Les Bayards, le Cernil 2, 2127 Les Bayards.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.
Communications aux associés:
par courrier écrit ou électronique. La mention relative aux apports en nature effectués à la constitution de la société est radiée. Division des deux parts sociales de CHF 9'500 et de la part sociale de CHF 1'000 de Huguenin-Dumittan Tiphaine en 200 parts sociales de CHF 100. Statuts modifiés le 09.03.2021.
Numero di pubblicazione: 7201962, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Gary Nettoyages et fille Sàrl, à Val-de-Ruz, CH-645-1007686-3 (FOSC du 28.03.2013, p. 0/7126486). L'inscription n° 2071 du 25.03.2013 est rectifiée en ce sens que le prénom de Madame Christen, associée, est Tiphaine (et non pas Tiphanie).
Numero di pubblicazione: 7126486, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Gary Nettoyages Sàrl, à Val-de-Ruz, CH-645-1007686-3 (FOSC du 15.02.2013, p. 0/7066452).
Nouvelle raison sociale:
Gary Nettoyages et fille Sàrl. Division des parts sociales respectives de CHF 10'000 de Graf Josette et Christen Gary en 1 part sociale de CHF 9'500 et 1 part sociale de CHF 500 pour chacun d'eux. Graf Josette, maintenant domiciliée à Val-de-Ruz, a cédé sa part sociale de CHF 500 à Christen Tiphanie, de Ruegsau, à Val-de-Ruz, nouvelle associée, laquelle n'exerce pas la signature sociale. Christen Gary, maintenant domicilié à Val-de-Ruz, a cédé sa part sociale de CHF 500 à Christen Tiphanie. Les deux parts sociales de CHF 500 de Christen Tiphanie ont été réunies en une part sociale de CHF 1'000. Statuts modifiés le 15.03.2013.