Indirizzo
c/o Cie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois
Rue de la Gare 22
1820 Montreux
Informazioni su Garage-Parc Montreux Gare S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Garage-Parc Montreux Gare S.A.
- Garage-Parc Montreux Gare S.A. ha sede a Montreux, è attiva e opera nel ramo «Commercio e riparazione di automobili e motociclette».
- Garage-Parc Montreux Gare S.A. è stata costituita nel 20.03.1990.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.10.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Garage-Parc Montreux Gare S.A..
- Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA, Transports Montreux-Vevey-Riviera SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stéphan Droux,
Yves Semadeni,
Pierre Rochat,
Georges Gabriel Oberson,
Daniel Willi
i più recenti aventi diritto di firma
Stéphan Droux,
Yves Semadeni,
Pierre Rochat,
Georges Gabriel Oberson,
Daniel Willi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.03.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Montreux
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.147.861-2
IDI/IVA
CHE-101.706.327
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Etude, construction, exploitation d'un garage-parc à Montreux Gare.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Léman SA | Montreux | 19.10.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Epalinges | 09.09.2005 | 18.10.2020 | |
Sofirom société fiduciaire en liquidation | Lausanne | <2004 | 08.09.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Garage-Parc Montreux Gare SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Garage-Parc Montreux Gare S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005003099, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Garage-Parc Montreux Gare S.A., à Montreux, CHE-101.706.327 (FOSC du 04.10.2018, p. 0/1004469670). BDO SA (CH-550-0049632-9) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Multifiduciaire Léman SA (CHE-106.032.140), à Montreux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004469670, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Garage-Parc Montreux Gare S.A., à Montreux, CHE-101.706.327 (FOSC du 25.07.2016, p. 0/2971871). Amez-Droz Laurent n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Droux Stéphan, de Vuisternens-dev-Romont, à Neyruz (FR).
Numero di pubblicazione: 2971871, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Garage-Parc Montreux Gare S.A., à Montreux, CHE-101.706.327 (FOSC du 23.09.2015, p. 0/2388269). Biermann Jacques n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Semadeni Yves, de Poschiavo, à Montreux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.