Indirizzo
c/o Hugo Mendel Stiftung
Billeterstrasse 10
8044 Zürich
Informazioni su Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
- Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital ha sede a Zürich ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital fondata il 22.12.1951 è composta da 8 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 06.07.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-114.535.727.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dr. Robert Lucian Rom,
Bernhard Korolnik,
José Rhein,
Miguel gen. Michel Cohen,
Rafael Bollag
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Robert Lucian Rom,
Bernhard Korolnik,
José Rhein,
Miguel gen. Michel Cohen,
Rafael Bollag
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1951
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.901.238-1
IDI/IVA
CHE-114.535.727
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Errichtung und Einrichtung eines jüdischen Alters-oder Pflegeheimes oder Spitals in der Stadt Zürich oder in deren Umgebung, usw.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 17.09.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gabriele und Mor Fekete-Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
- Fekete Gabriele und Mor - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005513377, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital, in Zürich, CHE-114.535.727, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, S.0, Publ. 3053297).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630). [Eintrag auf Grund des geänderten Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 07.02.2022 sowie der Vereinbarung zwischen der Stadt Zürich und der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 19.05.2022.]
Numero di pubblicazione: 3053297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital, in Zürich, CHE-114.535.727, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 19, Publ. 4654788).
Domizil neu:
c/o Hugo Mendel Stiftung, Billeterstrasse 10, 8044 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rom, Dr. Felix, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rom, Dr. Robert, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7)].
Numero di pubblicazione: 4654788, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gabriele und Mor Fekete - Stiftung für ein Alters- oder Pflegeheim oder Spital, in Zürich, CH-020.7.901.238-1, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 14.07.1997, S. 4961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rappaport, Dr. Josef, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, René, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollag, Rafael, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cohen, Miguel genannt Michel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korolnik, Bernhard, von Stallikon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rhein, Josef, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vesel, Dr. Yvan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altmann, Yael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.