Indirizzo
Route de Divonne 3
1279 Chavannes-de-Bogis
Informazioni su FUNNY BIKE Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FUNNY BIKE Sàrl
- FUNNY BIKE Sàrl è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi». La sede si trova a Chavannes-de-Bogis.
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 05.07.2024.
- FUNNY BIKE Sàrl è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-110.052.855.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Chavannes-de-Bogis
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.033.845-8
IDI/IVA
CHE-110.052.855
Ramo economico
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le commerce et la location de tous véhicules, principalement vélos et scooters et la vente d'articles de sport ou objets dérivés. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, acquérir de telles entreprises ou fusionner avec elles; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FUNNY BIKE Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077506, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
FUNNY BIKE Sàrl, à Chavannes-de-Bogis, CHE-110.052.855 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Aellen Barbara, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 190 parts de CHF 100, et Briachetti Thierry, qui n'est plus associé, cède ses 10 parts de CHF 100 à Bertola Yann, de Tannay, à Saint-George, nouvel associé-gérant avec signature individuelle, titulaire de 200 parts de CHF 100. Statuts modifiés le 27.06.2024.
Nouveau but:
la société a pour but le commerce et la location de tous véhicules, principalement vélos et scooters et la vente d'articles de sport ou objets dérivés.
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, acquérir de telles entreprises ou fusionner avec elles;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Numero di pubblicazione: 5030838, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
FUNNY BIKE Sàrl, à Chavannes-de-Bogis, CH-550-1033845-8, commerce de véhicules, principalement vélos et scooters (FOSC du 07.04.2003, p. 18/937238). Statuts modifiés le 6 mai 2009.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration de la gérante du 6 mai 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Le capital social de CHF 20'000 est divisé en 200 parts de CHF 100. Aellen Barbara est désormais titulaire de 190 parts de CHF 100 (précédemment 1 part de CHF 19'000) et Briachetti Thierry de 10 parts de CHF 100 (précédemment 1 part de CHF 1'000).
Numero di pubblicazione: 937238, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
FUNNY BIKE Sàrl, à Chavannes-de-Bogis, route de Divonne 3. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
27 mars 2003.
But:
commerce de véhicules, principalement vélos et scooters;
vente d'articles de sport et produits dérivés.
Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.
Associés:
Aellen Barbara, d'Aubonne, à Saint-George, avec une part de CHF 19'000, gérante avec signature individuelle, et Briachetti Thierry, de Vernier, à Bassins, avec une part de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.