Informazioni su FuhriLU AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FuhriLU AG
- FuhriLU AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una società partecipate». La sede si trova a Malters.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 14.11.2022.
- Il 10.06.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda FuhriLU AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-490.338.047.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: FEIFS AG, Felder + Partner Bauingenieure AG, Fuhrimann Storenbau AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Malters
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.815.342-7
IDI/IVA
CHE-490.338.047
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Besitz, dauernde Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen aller Art an Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FuhriLU AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006052085, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FuhriLU AG, in Malters, CHE-490.338.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrimann, Daniela, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrimann, Remo, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005941224, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FuhriLU AG, in Malters, CHE-490.338.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606428).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrimann, Daniela, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005606428, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FuhriLU AG, in Malters, CHE-490.338.047, Sigristhalde 1, 6102 Malters, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Besitz, dauernde Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen aller Art an Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern, belasten, verwalten, vermieten und bebauen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 11.11.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fuhrimann, Remo, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuhrimann, Daniela, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.