Informazioni su Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft
- Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft ha sede a Embrach ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio di una casse pensioni».
- La dirigenza dell’Organizzazione Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft fondata il 02.05.1942 è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 10.07.2019. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.1942
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Embrach
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.903.994-0
IDI/IVA
CHE-109.734.020
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Stiftung besteht in der Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Firma sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Der Zweck kann insbesondere erfüllt werden durch die Erbringung von freiwilligen Zusatzleistungen zu den reglementarischen Vorsorgeleistungen bei Alter, Invalidität und Tod, die Erbringung von freiwilligen Einkaufsleistungen bei der reglementarischen Vorsorge der Arbeitnehmer. Weiter bezweckt die Stiftung die Unterstützung der Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Zürich | 10.07.2019 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Gunten, Häseli & Partner AG | St. Gallen | 21.12.2006 | 09.07.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fürsorgefonds der Stahl-Contor-Aktiengesellschaft
- Fürsorgefonds der Stahl-Contor AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004671995, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft, in Embrach, CHE-109.734.020, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, S.0, Publ. 2756079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Gunten, Häseli & Partner AG (CHE-107.901.169), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2756079, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-109.734.020, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7138288).
Urkundenänderung:
28.01.2016.
Sitz neu:
Embrach.
Domizil neu:
Lochackerstrasse 12, 8424 Embrach.
Zweck neu:
Der Zweck der Stiftung besteht in der Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer der Firma sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Der Zweck kann insbesondere erfüllt werden durch die Erbringung von freiwilligen Zusatzleistungen zu den reglementarischen Vorsorgeleistungen bei Alter, Invalidität und Tod, die Erbringung von freiwilligen Einkaufsleistungen bei der reglementarischen Vorsorge der Arbeitnehmer. Weiter bezweckt die Stiftung die Unterstützung der Arbeitnehmer und deren Hinterbliebenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Häseli & Partner AG (CHE-107.901.169), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: von Gunten, Häseli & Partner AG (CH-320.3.015.162-5)].
Numero di pubblicazione: 7138288, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fürsorgefonds der Stahl-Contor Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.7.903.994-0, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815008).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Gunten, Häseli & Partner AG (CH-320.3.015.162-5), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Rüsch, Häseli & Partner AG].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.