Informazioni su FSM-Bau-AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FSM-Bau-AG
- FSM-Bau-AG ha sede a Au SG, è attiva e opera nel ramo «Construzione del soprassuolo».
- La dirigenza dell’azienda FSM-Bau-AG è composta da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.05.2014. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone SG con l’IDI CHE-101.351.879.
- Aziende con l’indirizzo uguale a FSM-Bau-AG: Anmar AG, Egger BauConsulting AG, Maurer BauConsulting GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.07.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Au (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.022.683-8
IDI/IVA
CHE-101.351.879
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erstellung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren, Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rhenum Treuhand AG | Altstätten | 29.11.2010 | 09.10.2013 | |
BHR Treuhand AG | Altstätten | <2004 | 28.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FSM-Bau-AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1510131, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FSM-Bau-AG, in Diepoldsau, CHE-101.351.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1121617).
Statutenänderung:
14.05.2014.
Sitz neu:
Au SG.
Domizil neu:
Walzenhauserstrasse 38 , 9434 Au .
Zweck neu:
Erstellung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren, Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Leonhard, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Anton Johann, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1121617, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FSM-Bau-AG, in Diepoldsau, CH-320.3.022.683-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6240132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhenum Treuhand AG (CH-320.3.024.570-2), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6240132, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FSM-Bau-AG, in Diepoldsau, CH-320.3.022.683-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 12, Publ. 5914296).
Domizil neu:
Schmitterstrasse 46, 9444 Diepoldsau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roland, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Anton Johann, von Au SG, in Au SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.