Informazioni su Fromagerie des Franches-Montagnes SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fromagerie des Franches-Montagnes SA
- Fromagerie des Franches-Montagnes SA ha sede a Le Noirmont, è attiva e opera nel ramo «Produzione di commestibili».
- Fromagerie des Franches-Montagnes SA ha 7 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.01.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Fromagerie des Franches-Montagnes SA.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Thomas Spring,
Daniel Vollenweider,
Andreas Gugger,
Anton Josef Marti,
Dominik Andreas Büchel
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Spring,
Daniel Vollenweider,
Claudio Johannes von Felten,
Thomas Beeler,
Andreas Gugger
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.04.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Le Noirmont
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.004.913-5
IDI/IVA
CHE-114.813.352
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat et vente de lait, ainsi que production et commercialisation de produits fromagers (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Liestal | 16.10.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BALCONSULT AG | Basel | 16.03.2017 | 15.10.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Christian Kälin SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fromagerie des Franches-Montagnes SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005936009, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fromagerie des Franches-Montagnes SA, à Le Noirmont, CHE-114.813.352, société anonyme (No. FOSC 130 du 07.07.2022, Publ. 1005515834).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Boris Gérard Joseph, de Le Bémont (JU), à Corban (Val Terbi), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Spring, Thomas, de Steffisburg, à Kleinlützel, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Vollenweider, Daniel, de Merenschwand, à Leibstadt, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Beeler, Thomas, de Basel, à Frenkendorf, membre de la direction, avec signature collective à deux;
von Felten, Claudio Johannes, de Winznau, à Liestal, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005515834, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fromagerie des Franches-Montagnes SA, à Le Noirmont, CHE-114.813.352, société anonyme (No. FOSC 57 du 23.03.2021, Publ. 1005131629).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Eggenschwiler, Christophe, de Matzendorf, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Fazan, Alain, de Apples, à Le Brassus (Le Chenit), avec signature collective à deux avec un membre;
Parent, Joël Michel Marie, ressortissant français, à Bief-du-Fourg (FR), avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Gugger, Andreas, de Ins, à Breitenbach, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005131629, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fromagerie des Franches-Montagnes SA, à Le Noirmont, CHE-114.813.352, société anonyme (No. FOSC 176 du 10.09.2020, Publ. 1004976516).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brahier, Jean-Philippe Adrien François, de Coeuve, à Saignelégier, avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Fazan, Alain, de Apples, à Le Brassus (Le Chenit), avec signature collective à deux avec un membre.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.