Informazioni su FRI-YOGA Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FRI-YOGA Sàrl
- FRI-YOGA Sàrl a Fribourg è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altre servici in educazione». FRI-YOGA Sàrl è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 07.08.2017 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 10.08.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-140.894.273.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Fribourg Gebäudetechnik AG, noetic.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.08.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Fribourg
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.564.570-1
IDI/IVA
CHE-140.894.273
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une école de yoga et l'organisation de cours de loisirs (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FRI-YOGA Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005813838, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FRI-YOGA Sàrl, à Fribourg, CHE-140.894.273 (FOSC du 12.02.2021, p. 0/1005099334).
Personnes radiées:
Schmutz Marion Andrea Johanna, associée, 33 parts de CHF 200, gérante, présidente, signature collective à deux;
FRI-YOGA Sàrl (CHE-140.894.273), associée, 1 part de CHF 200.
Personnes inscrites modifiées:
Bugnon Annick, associée, 33 parts de CHF 200, gérante, signature collective à deux, maintenant à Marsens, désormais associée, 50 parts de CHF 200, gérante, présidente, signature collective à deux;
Egger Corinne, associée, 33 parts de CHF 200, gérante, signature collective à deux, désormais associée, 50 parts de CHF 200, gérante, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005099334, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FRI-YOGA Sàrl, à Fribourg, CHE-140.894.273 (FOSC du 10.08.2017, p. 0/3689619).
Nouvelle adresse:
Rue de l'Abbé-Bovet 4, 1700 Fribourg.
Personne radiée:
Donzallaz Véronique Marguerite, associée, 1 part de CHF 200, gérante, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
FRI-YOGA Sàrl (CHE-140.894.273), à Fribourg, 1 part de CHF 200.
Numero di pubblicazione: 3689619, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
FRI-YOGA Sàrl, à Fribourg, Rue de la Grand-Fontaine 30, c/o Gérard et Marion Schmutz, 1700 Fribourg, CHE-140.894.273. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 28.07.2017.
But:
Exploitation d'une école de yoga et l'organisation de cours de loisirs (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Schmutz Marion Andrea Johanna, de Bösingen, à Fribourg, associée, 33 parts de CHF 200, gérante présidente, signature collective à deux;
Bugnon Annick, de Montagny FR, à Matran, associée, 33 parts de CHF 200, gérante, signature collective à deux;
Donzallaz Véronique Marguerite, de Siviriez, à Gruyères, associée, 1 part de CHF 200, gérante, signature collective à deux;
Egger Corinne, de Montagny FR, à Belfaux, associée, 33 parts de CHF 200, gérante, signature collective à deux. Selon déclaration du 28.07.2017, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.