Informazioni su Frey Group AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Frey Group AG
- Frey Group AG ha sede a Unterentfelden, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Frey Group AG ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.06.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-112.544.767.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Dr. A. Brunner Holding AG, Frey Transport AG, Keep Style GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Unterentfelden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.026.957-2
IDI/IVA
CHE-112.544.767
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, deren Finanzierung und Beratung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Lachen | 16.08.2007 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Savoy Treuhand AG | Aarau | 16.05.2007 | 15.08.2007 | |
SF Nova AG | Seon | 05.10.2005 | 15.05.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frey Group AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005778047, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Frey Group AG, in Oberentfelden, CHE-112.544.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005175604).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Sitz neu:
Unterentfelden.
Domizil neu:
Schinhuetweg 5, 5035 Unterentfelden.
Numero di pubblicazione: HR02-1005175604, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Frey Group AG, in Oberentfelden, CHE-112.544.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2010, S.2, Publ. 5967888).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, deren Finanzierung und Beratung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 85 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 150 Namenaktien zu CHF 100.-- der "Frey Transport AG", in Oberentfelden, gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.09.2005, wofür 100 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung 85 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 150 Namenaktien zu CHF 100.-- der Frey Transport AG, in Oberentfelden (CHE-107.911.877) zum Preis von CHF 10'400'000.-- zu erwerben in Realisierung der bei der Gründung nicht offen gelegten Absicht gemäss Art. 628 OR.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numero di pubblicazione: 5967888, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Frey Group AG, in Oberentfelden, CH-400.3.026.957-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2010, S. 2, Publ. 5638248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadashi, Hagai, israelischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katz, Shlomo, israelischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.