Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Freizügigkeits-Anlagestiftung der UBS AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.01.1995
Cancellazione dal registro delle imprese
17.03.2008
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.000.312-8
IDI/IVA
CHE-109.819.159
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Anlage und Verwaltung der ihr von der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG anvertrauten Gelder zur Förderung der gebundenen Vorsorge.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Freizügigkeits-Anlagestiftung der UBS AG
- Freizügigkeits-Anlagestiftung der SBG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Freizügigkeits-Anlagestiftung der UBS AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4389154, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Freizügigkeits-Anlagestiftung der UBS AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.7.000.312-8, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 27, Publ. 3685484). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3685484, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Freizügigkeits-Anlagestiftung der UBS AG, in Zürich, CH-020.7.000.312-8, Anlage und Verwaltung der ihr von der Freizügigkeitsstiftung der UBS AG anvertrauten Gelder zur Förderung der gebundenen Vorsorge, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2005, S. 22, Publ. 2881200).
Name neu:
Freizügigkeits-Anlagestiftung der UBS AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.10.2006 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deubelbeiss, Dr. Rudolf, von Veltheim AG, in Bäretswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andenmatten, Ernst, von Saas Almagell, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Balet, Georges-André, von Grimisuat, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohner, Urs, von Basel und Reute AR, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegrist, Heinz, von Seengen und Zürich, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valente, André, von Hermiswil, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Liebold, Armin Joachim, von Birsfelden, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nellen, Marcel, von Naters, in Rüdlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heim, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stamm, Maya, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Andreas, von Gontenschwil, in Wettswil am Albis, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Koch, Markus, von Buchrain, in Buchrain, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Pawlowsky, Peter, von Basel, in Hofstetten SO, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Zeller, Beat, von Walenstadt und Quarten, in Stäfa, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Numero di pubblicazione: 2881200, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Freizügigkeits-Anlagestiftung der UBS AG, in Zürich, CH-020.7.000.312-8, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2005, S. 21, Publ. 2860398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Marcel, von Eggiwil, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.