Informazioni su Frei + Krauer AG, Zweigniederlassung Uznach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Frei + Krauer AG, Zweigniederlassung Uznach
- Frei + Krauer AG, Zweigniederlassung Uznach a Uznach è una Succursale con sede principale nella Svizzera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Frei + Krauer AG, Zweigniederlassung Uznach è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 0 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.05.2005.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 09.07.2009.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-232.673.954.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2005
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Uznach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.9.057.294-1
IDI/IVA
CHE-232.673.954
CHE-102.307.846 IVA
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt, in der Regel unter aktiver Mithilfe ihrer Aktionäre, Ingenieur- und Planungsarbeiten im Bauwesen zu erstellen; sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Frei + Krauer AG, Zweigniederlassung Uznach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5125652, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Frei + Krauer AG, Zweigniederlassung Uznach, in Uznach, CH-320.9.057.294-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S. 12, Publ. 2842514).
mit Hauptsitz in:
Rapperswil SG.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.036.205-5.
Hauptsitz neu:
Rapperswil-Jona [bisher: Hauptsitz: Rapperswil SG].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Bekanntmachungen Hauptsitz neu:
[behördliche Umbenennung].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Temperli, Max, von Schönenberg ZH, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Christoph, von Arlesheim und Metzerlen-Mariastein, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2842514, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Frei + Krauer AG, Zweigniederlassung Uznach, in Uznach, CH-320.9.057.294-1, Dattikonstrasse 12, 8730 Uznach, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Frei + Krauer AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Rapperswil SG.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
06.10.1993 [letzte Publikation: SHAB-Nr. 82 vom 27.04.2000, S. 2826].
Zweck Hauptsitz:
Die Gesellschaft bezweckt, in der Regel unter aktiver Mithilfe ihrer Aktionäre, Ingenieur- und Planungsarbeiten im Bauwesen zu erstellen;
sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Temperli, Max, von Schönenberg ZH, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meier, Christoph, von Arlesheim und Metzerlen-Mariastein, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.