Informazioni su Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta
- Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta a Gordola è una Fondazione nel ramo «Esercizio delle case di riposo e per disabili». Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta è attiva.
- Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta è stata costituita nel 25.01.1964.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta è iscritta nel cantone TI con l’IDI CHE-102.795.598.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Donato Brianza,
Gianni Bricchi,
Dr. Aldo Cassina,
Gabriele Rossi,
Ernesto Paolo Storelli
i più recenti aventi diritto di firma
Donato Brianza,
Gianni Bricchi,
Dr. Aldo Cassina,
Gabriele Rossi,
Ernesto Paolo Storelli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.01.1964
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Gordola
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-509.7.000.374-4
IDI/IVA
CHE-102.795.598
Ramo economico
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Scopo
Lo svolgimento di compiti di pubblica utilità e beneficenza quali: a) ricovero di orfani e bambini bisognosi di ambo i sessi fino all'età di 15 anni, con preferenza a favore di quelli della regione e di nazionalità svizzera; b) assistenza e cura di ammalati a domicilio; c) ricovero di persone vecchie e bisognose di riposo e cura che si trovano in stato di disagio, con preferenza a quelle che si saranno sacrificate nelle cure delle malattie che affliggono i popoli sottosviluppati; d) creazione di una scuola di economia domestica per la preparazione delle giovani di tutti i ceti ai bisogni della vita, secondo i programmi in vigore nelle scuole pubbliche; e) eventuali altri, secondo i bisogni e le possibilità a giudizio dell'amministrazione.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ATTEST audit & consulting SA | Lugano | 30.07.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Udo Schiller Consulting | Lugano | 21.11.2019 | 29.07.2024 | |
Studio fiduciario Rossi & Codiga Sagl | Ascona | 01.02.2016 | 20.11.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta
Numero di pubblicazione: HR02-1006097209, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta, in Gordola, CHE-102.795.598, fondazione (Nr. FUSC 226 del 21.11.2019, Pubbl. 1004765215).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
ATTEST audit & consulting SA (CHE-110.364.869), in Lugano, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: HR02-1004765215, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta, in Gordola, CHE-102.795.598, fondazione (Nr. FUSC 21 del 01.02.2016, p.0, Pubbl. 2632029).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Barlassina, don Ernesto, da Sessa, in Gordola, membro, con firma collettiva a due;
Studio fiduciario Rossi & Codiga Sagl (CHE-107.621.221), in Minusio, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Brianza, Donato, detto Don Donato, da Stabio, in Gordola, membro, con firma collettiva a due;
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: 2632029, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Scamara-Lanini Alfonso e Annetta, in Gordola, CHE-102.795.598, fondazione (FUSC no. 36 del 21.02.2012, Pubbl. 6562756).
Atto pubblico modificato:
31.10.2014.
Nuova autorità di vigilanza:
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532), in Muralto.
Nuova organizzazione:
[finora Organizzazione: Consiglio di fondazione da 3 a 5 membri.]. Atto di fondazione modificato con decisione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532) in Muralto in data 27.11.2015 su punti non soggetti a pubblicazione.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Trabucchi, Padre Vittorio, cittadino italiano, in Gordola, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rossi, Gabriele, da Locarno, in Gordola, presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente con firma collettiva a due];
Cassina, Aldo, da Agno, in Gordola, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: Aldo, Cassina, cassiere e segretario con firma collettiva a due];
Bricchi, Gianni, da Onsernone, in Gordola, segretario e casiere, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due];
Barlassina, don Ernesto, da Sessa, in Gordola, membro, con firma collettiva a due;
Storelli, don Ernesto, da Brissago, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Studio fiduciario Rossi & Codiga Sagl (CHE-107.621.221), in Minusio, ufficio di revisione.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.