Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o PKB PRIVATBANK AG
via Serafino Balestra 1
6900 Lugano
Informazioni su Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.03.1964
Cancellazione dal registro delle imprese
01.04.2016
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.903.177-5
IDI/IVA
CHE-109.793.956
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo
La concessione di sussidi, allocazioni di soccorso o contributi ai collaboratori della fondatrice o delle società affiliate, come pure ai loro congiunti, nei casi di vecchiaia, decessi, malattia, infortuni, invalidità o stati di disagio, o altri casi di bisogno. Il cerchio dei beneficiari si estende agli eredi o alle altre persone a carico del collaboratore.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Lugano | 11.12.2007 | 31.03.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della Privat Kredit Bank
- Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della Privat Kredit Bank.
- Personalvorsorgestiftung der Privat Kredit Bank
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG
Numero di pubblicazione: 2754761, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG, in Lugano, CHE-109.793.956, fondazione (FUSC no. 32 del 16.02.2016, Pubbl. 2669649). La fondazione è cancellata avendo l'autorità fiscale cantonale dato il suo consenso.
Numero di pubblicazione: 2669649, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG, in Lugano, CHE-109.793.956, fondazione (FUSC no. 201 del 17.10.2013, Pubbl. 1132795).
Trasferimento di patrimonio:
secondo contratto del 16.06.2015 e decisione dell'autorità di vigilanza del 03.11.2015, la fondazione ha trasferito attivi per CHF 3'962'604.34 e passivi verso terzi per CHF 1'598'763.90 alla Fondazione di previdenza LPP per il personale della PKB PRIVATBANK AG (CHE-109.793.933) in Lugano.
Controprestazione:
nessuna.
Nuova autorità di vigilanza:
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532), in Muralto. La fondazione è dichiarata soppressa in applicazione delle disposizioni dell'art. 88 cpv. 1 CC con risoluzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532) in Muralto del 03.11.2015, ma la cancellazione non può essere effettuata mancando il consenso dell'autorità fiscale cantonale.
Numero di pubblicazione: 1132795, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione per prestazioni a carattere sociale in favore del personale della PKB PRIVATBANK AG, in Lugano, CH-020.7.903.177-5, fondazione (FUSC no. 3 del 07.01.2013, Pubbl. 7001870).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Patry, Jean, da Ginevra, in Veyrier, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rochat, Jean-Philippe, da L'Abbaye, in Epalinges, presidente, con firma collettiva a due.