Informazioni su Fondazione La Fonte
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondazione La Fonte
- Fondazione La Fonte da Neggio opera nel ramo «Assistenza sociale di anziani e disabili» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Fondazione La Fonte è composta da 9 persone.
- Il 05.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Fondazione La Fonte è iscritta nel cantone TI con l’IDI CHE-105.875.934.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Claudia Agnese Ada Viscardi Galli,
Benedetta Francesca Romana Soldati,
Matteo Talleri,
Corrado Finzi,
Ing. Lorenzo Enrico Edgardo Emma
i più recenti aventi diritto di firma
Claudia Agnese Ada Viscardi Galli,
Benedetta Francesca Romana Soldati,
Matteo Talleri,
Carlo Matteo Innocenti,
Corrado Finzi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.12.1980
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Neggio
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-514.7.009.973-3
IDI/IVA
CHE-105.875.934
Ramo economico
Assistenza sociale di anziani e disabili
Scopo
Promuovere, realizzare e gestire strutture, nel cantone Ticino, destinate all'integrazione sociale e professionale degli invalidi mentali e fisici: centri di integrazione laboratori per l'occupazione permanente, case e appartamenti protetti come pure le relative strutture a uso sociale e collettivo.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prosolve SA, Società di revisione contabile e consulenza aziendale | Lugano | 05.05.2017 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BESFID SA | Lugano | 03.11.2009 | 04.05.2017 | |
Fiduciaria Antonini Revisioni SA in liquidazione | Lugano | 03.11.2009 | 04.05.2017 | |
Studio fiduciario Fausto Dal Magro, esperto fiscale diplomato | Lugano | 03.11.2009 | 04.05.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondazione La Fonte
Numero di pubblicazione: HR02-1006077410, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione La Fonte, in Neggio, CHE-105.875.934, fondazione (Nr. FUSC 120 del 23.06.2023, Pubbl. 1005776902).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Calanchini, Dott. Carlo, da Lugano, in Montagnola, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
Wullschleger-Daldini, Elena, da Zofingen, in Rovio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Numero di pubblicazione: HR02-1005776902, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione La Fonte, in Neggio, CHE-105.875.934, fondazione (Nr. FUSC 39 del 24.02.2023, Pubbl. 1005687182).
Atto pubblico modificato:
12.11.2020.
Numero di pubblicazione: HR02-1005687182, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione La Fonte, in Neggio, CHE-105.875.934, fondazione (Nr. FUSC 105 del 01.06.2022, Pubbl. 1005486208).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Viscardi Galli, Claudia, da Massagno, in Bioggio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.