Indirizzo
c/o Fritz Baumann
Chemin du Bois-des-Arts 36
1226 Thônex
Informazioni su Fondation suisse pour la Santé mondiale
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation suisse pour la Santé mondiale
- Fondation suisse pour la Santé mondiale opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Thônex.
- Fondation suisse pour la Santé mondiale è stata costituita nel 09.05.1970.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 22.04.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.386.753.
Dirigenza (13)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Anne Chiancone,
Thomas Vogel,
Claude Nicole Nardin Peila,
Prof. Pierre Charles Baehni,
Sandrine Motamed
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.05.1970
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Thônex
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.018.967-9
IDI/IVA
CHE-110.386.753
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Encourager et soutenir tous projets poursuivant un objet semblable au but de l'Organisation mondiale de la Santé, à savoir celui d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BEAU HLB (AUDIT) SA | Genève | 22.04.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Jakar SA, en liquidation | Vernier | 05.12.2016 | 21.04.2021 | |
Finova Révision SARL | Genève | 11.05.2016 | 04.12.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation suisse pour la Santé mondiale
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005157020, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation suisse pour la Santé mondiale, à Thônex, CHE-110.386.753 (FOSC du 05.07.2019, p. 0/1004669564). Jakar SA (CHE-100.333.376) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
BEAU HLB (AUDIT) SA (CHE-114.885.759), à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1004669564, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation suisse pour la Santé mondiale, à Thônex, CHE-110.386.753 (FOSC du 28.02.2018, p. 0/4083791). Mori Paola n'est plus membre du conseil. Chiancone Anne, de Grandvillard, à Carouge (GE), est membre et trésorière du conseil avec signature individuelle. Vogel Thomas, de Schüpfheim, à Lancy, est membre du conseil, sans signature.
Numero di pubblicazione: 4083791, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation suisse pour la Santé mondiale, à Thônex, CHE-110.386.753 (FOSC du 09.01.2018, p. 0/3977061). Nardin Peila Claude Nicole, du Locle, à Perly-Certoux, est membre du comité, sans signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.