Indirizzo
Chemin de la Racca 15
1618 Châtel-St-Denis
Informazioni su Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis
- Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis con sede a Châtel-St-Denis è una Fondazione nel ramo «Altri servizi sociali». Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis è attiva.
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 23.05.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis è iscritta nel cantone FR con l’IDI CHE-109.356.490.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Anne Céline Jost,
Jérôme Schneuwly,
Daniel Figini,
Pierre Balmat,
Charles Denis Ducrot
i più recenti aventi diritto di firma
Anne Céline Jost,
Daniel Figini,
Pierre Balmat,
Charles Denis Ducrot
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.02.1989
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Châtel-Saint-Denis
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.770.016-2
IDI/IVA
CHE-109.356.490
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Aider la maison St-Joseph à engager du personnel.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
guggiari gestion sàrl | Villars-sur-Glâne | 23.05.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidac Conseils Sàrl | Châtel-Saint-Denis | 12.03.2018 | 22.05.2024 | |
Fiduconsult Bulle SA | Bulle | 16.01.2007 | 11.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006037981, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis, à Châtel-Saint-Denis, CHE-109.356.490 (FOSC du 21.11.2022, p. 0/1005608826).
Personne radiée:
Fidac Conseils Sàrl (CHE-113.744.406), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
guggiari gestion sàrl (CHE-115.630.506), organe de révision, à Villars-sur-Glâne.
Numero di pubblicazione: HR02-1005608826, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis, à Châtel-Saint-Denis, CHE-109.356.490 (FOSC du 12.03.2018, p. 0/4105415).
Personnes radiées:
Loup François, membre du conseil de fondation, secrétaire, signature collective à deux;
Werthmüller Georges, membre du conseil de fondation, sans signature;
Wittenwiler Anne-Lise, membre du conseil de fondation, sans signature.
Nouvelles personnes inscrites:
Jost Anne Céline, de Montreux, à Saint-Gingolph, membre du conseil de fondation, secrétaire, signature collective à deux;
Figini Daniel, de Vacallo, à Châtel-Saint-Denis, membre du conseil de fondation, signature collective à deux;
Schneuwly Jérôme, de Fribourg, à Morlon, membre du conseil de fondation, sans signature.
Numero di pubblicazione: 4105415, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation Robert Genoud en faveur du personnel de la maison Saint-Joseph de Châtel-St-Denis, à Châtel-Saint-Denis, CHE-109.356.490 (FOSC du 04.10.2016, p. 0/3087207). Fiduconsult Bulle SA (CHE-105.862.452) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fidac Conseils Sàrl (CHE-113.744.406), à Châtel-Saint-Denis.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.