Indirizzo
c/o M. Jean-Jacques Glasson
Rue de l'Eglise 3
1663 Gruyères
Informazioni su Fondation 'Pro Croset'
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation 'Pro Croset'
- Fondation 'Pro Croset' è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Gruyères.
- La dirigenza dell’Organizzazione Fondation 'Pro Croset' è composta da 4 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 29.03.2019. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.750.898.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Joséphine Marie Rose Luginbühl,
Benoît Glasson,
Nicolas Auguste Marie Glasson
i più recenti aventi diritto di firma
Joséphine Marie Rose Luginbühl,
Benoît Glasson,
Nicolas Auguste Marie Glasson
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.02.1978
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Gruyères
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.470.180-9
IDI/IVA
CHE-109.750.898
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Permettre au propriétaire de l'immeuble article 769 de Charmey de maintenir en exploitation la surface herbagère de l'estivage de Croset dans les meilleures conditions possibles, principalement par le financement des travaux spéciaux tels que ceux d'épierrage. Sont exclus les travaux d'entretien courant du bâtiment, des chemins et autres installations.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation "Pro Croset"
- Fondation «Pro Croset»
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation 'Pro Croset'
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004598894, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation "Pro Croset", à Gruyères, CHE-109.750.898 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Personne radiée:
Glasson Jean-Jacques, membre, président et secrétaire, signature individuelle.
Personnes inscrites modifiées:
Glasson Benoît, membre, sans signature, désormais domicilié à Sorens, membre du conseil de fondation président, signature individuelle;
Glasson Nicolas, membre, sans signature, nom précis Glasson Nicolas Auguste Marie, désormais membre du conseil de fondation, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Luginbühl Joséphine Marie Rose, de Bulle, à Servion, membre du conseil de fondation secrétaire, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6950642, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation 'Pro Croset', à Gruyères, CH-217-0470180-9, permettre au propriétaire de l'immeuble article 769 de Charmey de maintenir en exploitation la surface herbagère de l'estivage de Croset, etc. (FOSC du 14.02.2011, p. 7/6030918).
Nouvelle dénomination de l'Autorité de surveillance:
Service de la justice.
Numero di pubblicazione: 6030918, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Fondation 'Pro Croset', à Bulle, CH-217-0470180-9, permettre au propriétaire de l'immeuble article 769 de Charmey de maintenir en exploitation la surface herbagère, etc. (FOSC du 14.12.2007, p. 8).
Siège transféré à:
Gruyères, Rue de l'Eglise 3, c/o M. Jean-Jacques Glasson, 1663 Gruyères. Statuts modifiés le 26.11.2010. Selon dispense octroyée par l'autorité de surveillance du 29.12.2010, la fondation n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.