Indirizzo
c/o Compagnie fiduciaire de gestion sa
Boulevard des Philosophes 17
1205 Genève
Informazioni su Fondation Gertrude Hirzel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation Gertrude Hirzel
- Fondation Gertrude Hirzel con sede a Genève è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Fondation Gertrude Hirzel è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Fondation Gertrude Hirzel fondata il 20.08.1999 è composta da 4 persone.
- Il 25.07.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.379.433.
- 62 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 3:21 Services SA, Alexlie Holding SA, Anolis SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.08.1999
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.550.999-7
IDI/IVA
CHE-109.379.433
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Octroi de dons à des oeuvres de bienfaisance ou à des bénéficiaires directs ainsi que des contributions financières à des projets caritatifs, culturels et similaires, notamment aide à des enfants, contributions à la recherche médicale, aide et encouragement de jeunes artistes, dons à des oeuvres culturelles d'intérêt public.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BEAU HLB (AUDIT) SA | Genève | 25.07.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 12.09.2011 | 24.07.2022 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 19.11.2008 | 11.09.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation Hirzel Gertrude
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation Gertrude Hirzel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005528666, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation Gertrude Hirzel, à Genève, CHE-109.379.433 (FOSC du 16.03.2022, p. 0/1005428726). PricewaterhouseCoopers SA (660-1784998-4) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
BEAU HLB (AUDIT) SA (CHE-114.885.759), à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1005428726, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation Gertrude Hirzel, à Genève, CHE-109.379.433 (FOSC du 06.04.2020, p. 0/1004867090). Statuts modifiés le 08.03.2022 sur des points non soumis à publication.
Numero di pubblicazione: HR02-1004867090, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Fondation Gertrude Hirzel, à Genève, CHE-109.379.433 (FOSC du 05.07.2019, p. 0/1004669561). Labarthe Jean-François n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.