Informazioni su Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL
- Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Lausanne 25.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 06.07.1974.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 02.10.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’Organizzazione Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-107.035.299.
- Il base di dati IPI contiene attualmente 30 marchi o applicazioni per marchi dell'Organizzazione Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL.
- 7 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: E.H.L. Holding SA, EHL Advisory Services SA, EHL Hospitality Business School SA.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dominique Antoine Seiler-du Roure de Beaujeu,
Hans Jörg Arnold,
Tania Vigouroux-Micki,
Dr. Carole Christina Ackermann Fischer,
Claude Meier
i più recenti aventi diritto di firma
Prof. Dr. Markus Bernhard Venzin,
Dominique Antoine Seiler-du Roure de Beaujeu,
Hans Jörg Arnold,
Dr. Carole Christina Ackermann Fischer,
Marcel Antonio Morales
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.07.1974
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.004.330-2
IDI/IVA
CHE-107.035.299
CHE-136.666.935 IVA
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La Fondation a pour but d'exploiter une Haute école dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration et l'hébergement (ci-après: l'EHL) ainsi que de promouvoir la formation et la recherche de haut niveau dans l'esprit qui a présidé au développement de l'école depuis 1893 (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 02.12.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 26.06.2013 | 01.12.2019 | |
Ernst & Young SA | Lausanne | 18.10.2007 | 25.06.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation de l'école hôtelière de la Société Suisse des Hôteliers
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
22.06.2023 | attivo | 00588/2023 | |
15.05.2023 | attivo | 04789/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005850172, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL, à Lausanne, CHE-107.035.299 (FOSC du 19.04.2023, p. 0/1005727638).
Nouvelle adresse:
Route de Berne 301, 1000 Lausanne 25. La signature de Walbaum Rémi est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005727638, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL, à Lausanne, CHE-107.035.299 (FOSC du 02.02.2023, p. 0/1005668588). Ostorero Chantal, dont la signature est radiée, et Fiala Doris, inscrite sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation.
Numero di pubblicazione: HR02-1005668588, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Fondation de l'Ecole hôtelière de Lausanne, EHL, à Lausanne, CHE-107.035.299 (FOSC du 16.01.2023, p. 0/1005653288). La signature de Medina Nessim et Gauthier Pascal est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.