Informazioni su Focus Gastro GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Focus Gastro GmbH
- Focus Gastro GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche». La sede si trova a Buonas.
- Focus Gastro GmbH ha una persona nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 22.12.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZG è il seguente: CHE-378.114.654.
- Aziende con lo stesso indirizzo: cré'mar GmbH, ETAG Energie + Technologie AG, Focus World AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.04.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Risch
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.010.421-4
IDI/IVA
CHE-378.114.654
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen eines oder mehrerer Gastronomie-Betriebe und Erbringung von Gastronomie- oder ähnlichen Dienstleistungen sowie Anbieten von Eventräumlichkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kronenberger Treuhand AG | Luzern | 23.07.2012 | 28.10.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
streat | 12.01.2012 | cancellata | 60784/2011 |
Ultimi comunicati FUSC: Focus Gastro GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005918452, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Focus Gastro GmbH, in Risch, CHE-378.114.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2023, Publ. 1005708437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Focus World AG (CHE-116.298.685), in Risch, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Nauer, Jacques, von Bremgarten (AG), in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Stefan, von Bremgarten (AG), in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005708437, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Focus Gastro GmbH, in Risch, CHE-378.114.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Philip Jacques, von Bremgarten (AG), in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Jacques, von Bremgarten (AG), in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005054597, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Focus Gastro GmbH, in Horw, CHE-378.114.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371601). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.