Informazioni su Fluora Licht AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fluora Licht AG
- Fluora Licht AG ha sede a Flawil, è attiva e opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- Fluora Licht AG è stata costituita nel 17.11.2008.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.10.2020.
- L’azienda Fluora Licht AG è iscritta con l’IDI CHE-114.591.364.
- 4 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Fluora Licht AG sono registrati all'IPI.
- BauRegioOst AG, Blütenstil GmbH, buchplanet.ch Giger von Mentlen sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.11.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Flawil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.064.296-7
IDI/IVA
CHE-114.591.364
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Kunststoffplatten, Leuchten und Lichtlösungen sowie Halbfabrikaten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten und verpachten sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben. Sie kann auch für eigene oder fremde Rechnung Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interrevision AG | St. Gallen | 08.10.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 21.11.2008 | 07.10.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MC-Kunststoffe AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Spid | 17.09.2024 | attivo | 11141/2024 |
LIXS | 18.09.2023 | attivo | 11356/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: Fluora Licht AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004995621, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fluora Licht AG, in Flawil, CHE-114.591.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interrevision AG (CHE-103.275.077), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004922971, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fluora Licht AG, in Flawil, CHE-114.591.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gareri, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Remo, von Uetendorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004832945, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MC-Kunststoffe AG, in Wil (SG), CHE-114.591.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, S.0, Publ. 2988257).
Statutenänderung:
10.02.2020.
Firma neu:
Fluora Licht AG.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
Waldau 1, 9230 Flawil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Kunststoffplatten, Leuchten und Lichtlösungen sowie Halbfabrikaten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten und verpachten sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben. Sie kann auch für eigene oder fremde Rechnung Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Bruno, von Mosnang, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hurych, Barbara, von Calanca, in Münchwilen TG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Bruno, von Uetendorf, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Mark Dieter, von Gränichen, in Roggwil TG, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.