Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su First City Investments FCI AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.09.2006
Cancellazione dal registro delle imprese
08.02.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.030.198-7
IDI/IVA
CHE-113.167.667
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Finanz- und Anlageberatung sowie Vermittlung von Finanzgeschäften im In- und Ausland, insbesondere im Bereiche von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Derivaten usw.; Vermittlung von Neuemissionen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TaxEco GmbH | Wollerau | 30.05.2014 | 07.02.2017 | |
accoswiss ag | Cham | 20.09.2006 | 29.05.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: First City Investments FCI AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3333999, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First City Investments FCI AG, in Zürich, CHE-113.167.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716215). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Global Services Management AG, in Zürich (CHE- 115.008.270), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1716215, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First City Investments FCI AG, in Zürich, CHE-113.167.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1565159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertnagel, Arthur, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunovic, Branko T., kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1565159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
First City Investments FCI AG, in Zürich, CHE-113.167.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1528963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseri, Nejdet, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Branko T. Kunovic.