Indirizzo
c/o Okey AG
In der Euelwies 8
8408 Winterthur
Informazioni su Finanzierungsstiftung der Okey AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Finanzierungsstiftung der Okey AG
- Finanzierungsstiftung der Okey AG ha sede a Winterthur ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Esercizio di una casse pensioni».
- La dirigenza dell’Organizzazione Finanzierungsstiftung der Okey AG fondata il 29.04.1972 è composta da 4 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.01.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Finanzierungsstiftung der Okey AG è iscritta con l’IDI CHE-109.728.982.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Dennis Viktor Laubbacher,
Dr. Christian Peter Katz,
Marcel Brühwiler
i più recenti aventi diritto di firma
Dennis Viktor Laubbacher,
Dr. Christian Peter Katz,
Marcel Brühwiler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.04.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Winterthur
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.902.932-7
IDI/IVA
CHE-109.728.982
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die Finanzierung und Leistung von Beiträgen der Stifterfirma sowie mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen an steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen, denen sie sich angeschlossen oder die sie selbst errichtet haben. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 23.02.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Stiftung der Okey AG
- Stiftung der O Key AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Finanzierungsstiftung der Okey AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005662867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Finanzierungsstiftung der Okey AG, in Winterthur, CHE-109.728.982, Stiftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005590975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Claudia, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005590975, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Finanzierungsstiftung der Okey AG, in Winterthur, CHE-109.728.982, Stiftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391658).
Urkundenänderung:
16.08.2022.
Numero di pubblicazione: HR02-1005391658, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Finanzierungsstiftung der Okey AG, in Winterthur, CHE-109.728.982, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Georg Hans, von Wald BE, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzelmann, Emil, von Wädenswil und Liestal, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühwiler, Marcel, von Fischingen, in Sirnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Katz, Christian, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laubbacher, Dennis, von Appenzell, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.