Informazioni su Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fernheizkraftwerk Meiringen AG
- Fernheizkraftwerk Meiringen AG opera nel settore «Fornitura di riscaldamento e condizionamento» ed è attualmente attiva. La sede è a Meiringen.
- Il dirigenza è composto da ha 7 persone. L’azienda è stata costuita nel 09.09.1993.
- Il 28.08.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Fernheizkraftwerk Meiringen AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-103.697.550.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jürg Fehlmann-Anderegg,
Andreas Ulrich Fankhauser,
Alfred Anderegg-von Bergen,
Simon Abplanalp,
Werner Zenger
i più recenti aventi diritto di firma
Michel Mario Fontanive,
Jürg Fehlmann-Anderegg,
Andreas Ulrich Fankhauser,
Urs Linder
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meiringen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.005.893-4
IDI/IVA
CHE-103.697.550
Ramo economico
Fornitura di riscaldamento e condizionamento
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erzeugung und Handel mit Energie aus einheimischen Rohstoffen, insbesondere aus Holz, zur Warmwasseraufbereitung für Heizzwecke und zur Produktion von Elektrizität und deren Abgabe an ein bestehendes Netz, sowie das Erstellen und Betreiben von Energie -Leitungsnetzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In-Íund Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ANDEREGG TREUHAND AG | Meiringen | 28.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Anderegg Treuhand | Meiringen | 09.03.2009 | 27.08.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fernheizkraftwerk Meiringen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006115926, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fernheizkraftwerk Meiringen AG, in Meiringen, CHE-103.697.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Treuhand (CHE-105.798.311), in Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ANDEREGG TREUHAND AG (CHE-333.209.608), in Meiringen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005814620, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fernheizkraftwerk Meiringen AG, in Meiringen, CHE-103.697.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Stefan, von Metzerlen-Mariastein, in Thun, Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontanive, Michel, von Meiringen, in Meiringen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Urs, von Brienz (BE), in Meiringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Numero di pubblicazione: HR02-1005387577, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fernheizkraftwerk Meiringen AG, in Meiringen, CHE-103.697.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664688). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otth-Tresch, Walter, von Meiringen, in Meiringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Gerhard, von Brienz (BE), in Meiringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Andreas, von Burgdorf, in Meiringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fehlmann-Anderegg, Jürg, von Boniswil, in Meiringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abplanalp, Simon, von Innertkirchen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anderegg, Alfred, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zenger, Werner, von Innertkirchen, in Schattenhalb, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Stefan, von Metzerlen-Mariastein, in Thun, Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.