Informazioni su Fabian Hotz Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Fabian Hotz Holding AG
- Fabian Hotz Holding AG a Steinhausen è una Società anonima nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario». Fabian Hotz Holding AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Fabian Hotz Holding AG è composta da 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 03.02.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Fabian Hotz Holding AG è iscritta con l’IDI CHE-114.336.671.
- Brand Leadership Management AG, Calydo AG, extrablack AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.06.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinhausen
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.032.228-2
IDI/IVA
CHE-114.336.671
CHE-143.204.439 IVA
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten, Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, Verwaltung und Beratung von Unternehmen im In- und Ausland, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften und ähnlichen Vermögenswerten sowie Abwicklung von Finanzierungs- und Treuhandgeschäften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
aidoo controllit ag | Zug | 02.07.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Hotz Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005396397, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fabian Hotz Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.336.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
aidoo controllit ag (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Controllit AG (CHE-100.216.569)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004654661, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fabian Hotz Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.336.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Viktor, von Baar, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grand, Simon, von Valsot, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Peter, von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004455657, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fabian Hotz Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.336.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4023271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Patrik, von Grabs, in Bachenbülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Fabian, von Baar, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.