Indirizzo
c/o Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3
1201 Genève
Informazioni su FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève
- FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève con sede a Genève è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève è attiva.
- FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève ha 7 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 10.03.2021.
- L’IDI segnalata è CHE-113.312.596.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Laurence Marcelle Fehlmann Rielle,
Annette Zimmermann-Bähler,
Robert Pattaroni,
Christophe Guillaume,
Hans Peter Graf
i più recenti aventi diritto di firma
Annette Zimmermann-Bähler,
Robert Pattaroni,
Christophe Guillaume,
Hans Peter Graf,
Cyrus Mechkat
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.12.2006
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.802.006-0
IDI/IVA
CHE-113.312.596
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Soutenir la formation des aînés et des responsables des associations de retraités pour relever les nouveaux défis entraînés par le vieillissement actuel et futur de nos populations; encourager la recherche dans tous les domaines du champ du vieillissement, y participer dans la définition des priorités; permettre et faciliter l'accès aux résultats de la recherche dans tous les domaines du champ du vieillissement; diffuser les nouvelles connaissances et encourager la réflexion sur les nouvelles questions. Mention d'une réserve de modification du but en faveur du fondateur selon l'art. 86a CC.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Experaudit SA | Genève | 02.09.2015 | 28.06.2017 | |
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA | Genève | 04.07.2008 | 01.09.2015 | |
Bonnefous Audit SA | Genève | 15.12.2006 | 03.07.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation pour les Aînées et les Aînés de Genève FAAG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005120784, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève, à Genève, CHE-113.312.596 (FOSC du 31.07.2018, p. 0/4391065). Herren André (décédé) n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés. Fehlmann Rielle Laurence, de et à Genève, est membre du conseil, elle n'exerce pas la signature.
Numero di pubblicazione: 4391065, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève, à Genève, CHE-113.312.596 (FOSC du 29.06.2017, p. 0/3612399). Ruchat Martine n'est plus membre du conseil de fondation;
ses pouvoirs sont radiés.
Numero di pubblicazione: 3612399, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
FAAG - Fondation pour la Formation des Aînées et des Aînés de Genève, à Genève, CHE-113.312.596 (FOSC du 22.06.2017, p. 0/3597141). Statuts modifiés le 21.06.2017 sur un point non soumis à publication. Selon décision de l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du 21.06.2017, la fondation est dispensée de son obligation de désigner un organe de révision. Experaudit SA (CHE-100.089.928) n'est plus organe de révision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.