Informazioni su EW Sirnach AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EW Sirnach AG
- EW Sirnach AG con sede a Sirnach è attiva. EW Sirnach AG è attiva nel ramo «Produzione e fornitura di energia elettrica».
- EW Sirnach AG ha 12 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.07.2024.
- L’azienda EW Sirnach AG è iscritta con l’IDI CHE-109.564.522.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Marco Burri,
Samuel Mäder,
Pascal Stocker,
Christian Oppliger,
Ernst Dobler
i più recenti aventi diritto di firma
Marco Burri,
Samuel Mäder,
Marcel Rossel,
Pascal Stocker,
Jonas Klaus
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.04.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sirnach
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.015.347-5
IDI/IVA
CHE-109.564.522
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Erschliessungs- und Versorgungsdienstleistungen im Bereich der Elektrizitäts- und Waserversorgung sowie Führung eines Installationsgeschäftes nach anerkannten kaufmännischen Grundsätzen. Die Gesellschaft hat dabei insbesondere zum Ziel, einen nachhaltigen Beitrag zur Standortattraktivität der Gemeinde Sirnach zu leisten und berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft im Versorgungsgebiet. Sie erfüllt den Versorgungsauftrag der Gemeinde Sirnach im Sinne eines Service Public. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben, und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OBT AG, Filiale St. Gallen | St. Gallen | 23.08.2006 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Kreuzlingen | <2004 | 22.08.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EW Sirnach AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006087104, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EW Sirnach AG, in Sirnach, CHE-109.564.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847943).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Beat, von Frauenfeld, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Marco, von Guggisberg, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005847943, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EW Sirnach AG, in Sirnach, CHE-109.564.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945890). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Kurt, von Bottenwil, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Beat, von Frauenfeld, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunschweiler, Rudolf, von Erlen, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dobler, Ernst, von Winterthur und Mümliswil-Ramiswil, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Samuel, von Kirchberg (SG), in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossel, Marcel, von Tramelan, in Eggersriet, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004945890, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EW Sirnach AG, in Sirnach, CHE-109.564.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegelbach, Hugo Albert, von Tobel-Tägerschen, in Busswil TG (Sirnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Pascal, von Sirnach, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.