Indirizzo
Chemin Jules-Cougnard 5
1224 Chêne-Bougeries
Informazioni su EVE La Maternelle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu EVE La Maternelle
- EVE La Maternelle da Chêne-Bougeries opera nel ramo «Altri servizi sociali» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione EVE La Maternelle fondata il 22.01.1996 è composta da 7 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.03.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.527.189.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Audrey Lysko-Linares,
Emmanuel Mimran,
Joëlle Fall,
Patrick Chauveau,
Alexandre Roger Fouchault
i più recenti aventi diritto di firma
Audrey Lysko-Linares,
Emmanuel Mimran,
Joëlle Fall,
Patrick Chauveau,
Alexandre Roger Fouchault
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.01.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Chêne-Bougeries
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.138.996-9
IDI/IVA
CHE-110.527.189
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Gérer un espace de vie enfantine (EVE), destiné à l'accueil d'enfants d'âge préscolaire, sans distinction de nationalité ou de religion. (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
A. GAUTIER, Société Fiduciaire SA | Carouge (GE) | 27.03.2023 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CCCG SA | Genève | 18.04.2019 | 26.03.2023 | |
FIDUSAP - Fiduciaire Françoise Sapin | Genève | 08.01.2016 | 17.04.2019 | |
Duchosal Berney SA | Genève | 14.04.2009 | 07.01.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- E.V.E. LA MATERNELLE
- Fondation Armée du Salut, La Maternelle
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: EVE La Maternelle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989609, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
EVE La Maternelle, à Chêne-Bougeries, CHE-110.527.189 (FOSC du 27.03.2023, p. 0/1005710274). Mocanu-Paun Gheorghita-Dorinela n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés. Lysko-Linares Audrey, de France, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005710274, Ufficio del registro di commercio Ginevra
EVE La Maternelle, à Chêne-Bougeries, CHE-110.527.189 (FOSC du 26.03.2021, p. 0/1005135273). Grange Marie-Florence n'est plus membre du conseil;
ses pouvoirs sont radiés. Mimran Emmanuel, de et à Genève, est membre du conseil avec signature collective à deux. CCCG SA (CHE-103.217.714) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
A. GAUTIER, Société Fiduciaire SA (CHE-109.349.219), à Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1005135273, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
EVE La Maternelle, à Chêne-Bougeries, CHE-110.527.189 (FOSC du 18.04.2019, p. 0/1004614298). Fonseca Grazina Pedro Alexandre et Pasteur Christiane ne sont plus membres du conseil;
leurs pouvoirs sont radiés. Grange Marie-Florence, de Vernier, à Genève, signature collective à deux, et Mocanu-Paun Gheorghita-Dorinela, de Roumanie, à Genève, sont membres du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.