Informazioni su Euregia Consultants GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Euregia Consultants GmbH
- Euregia Consultants GmbH ha sede a Basel ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Officio di notare e avvocato».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 16.04.2010.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BS con l’IDI CHE-107.652.859.
- Il base di dati IPI contiene attualmente 3 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Euregia Consultants GmbH.
- Allo stesso indirizzo come Euregia Consultants GmbH sono iscritte 4 altre aziende attive. Queste includono: IMTAKT eG, Windach, Zweigniederlassung Basel, Inspiranda AG, Röschenzerhof AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.09.1994
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.000.209-5
IDI/IVA
CHE-107.652.859
Ramo economico
Officio di notare e avvocato
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Juristische und wirtschaftliche Beratung für grenzüberschreitende Angelegenheiten jeglicher Art sowie Erbringung dazugehörender Dienstleistungen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Euregia Consultants Sàrl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
EUREGIA | 17.07.1997 | attivo | 08825/1996 |
TRIRHENA | 19.09.1997 | cancellata | 02181/1997 |
Ultimi comunicati FUSC: Euregia Consultants GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5589318, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Euregia Consultants GmbH, in Basel, CH-270.4.000.209-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 05.09.1997, S. 6552). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Euregia Consultants GmbH, in Basel, Beratung für grenzüberschreitende Angelegenheiten jeglicher Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.198 vom 12.10.1994, S.5634).
Statutenänderung:
11.08.1997.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaeslin, Iain, von Beckenried, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speiser, Dr. Béatrice, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF20'000.¬ [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬].
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Euregia Consultants GmbH (Euregia Consultants Sàrl), in Basel, Eisengasse5, 4051 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.9.1994.
Zweck:
Juristische und wirtschaftliche Beratung für grenzüberschreitende Angelegenheiten jeglicher Art sowie Erbringung dazugehörender Dienstleistungen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Sacheinlage:
Computeranlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.9.1994 zum Preis von Fr.4151.95, in Anrechnung an das Stammkapital.
Eingetragene Personen:
Kaeslin Iain, von Beckenried NW, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von Fr.10000, mit Einzelunterschrift;
Speiser Béatrice, Dr., von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit einer Stammeinlage von Fr.10000, mit Einzelunterschrift.
Publikationsorgan:
SHAB.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.