Indirizzo
c/o Administration communale
Rue des Dents-du-Midi 44
1868 Collombey
Informazioni su eTube SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu eTube SA
- eTube SA a Collombey è una Società anonima nel ramo «Ricerca e sviluppo». eTube SA è attiva.
- eTube SA è stata costituita nel 09.05.2019.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 10.12.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: eTube SA.
- Aziende con l’indirizzo uguale a eTube SA: EuroTube Foundation, Hydrogène du Valais Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.05.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Collombey-Muraz
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.009.498-3
IDI/IVA
CHE-294.335.934
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conception, construction et exploitation d'un institut de recherche de système de transport de sources d'énergies renouvelables dans le but de promouvoir le développement durable et l'application industrielle des innovations; la société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: eTube SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005355004, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
eTube SA, à Collombey-Muraz, CHE-294.335.934, société anonyme (No. FOSC 92 du 14.05.2019, Publ. 1004629915).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Inauen, Gregory, de Appenzell, à Appenzell, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hofer, Silvan, de Lüsslingen-Nennigkofen, à Bern, membre du conseil d'administration, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR01-1004629915, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
eTube SA, à Collombey-Muraz, CHE-294.335.934, c/o Administration communale, Rue des Dents-du-Midi 44, Case postale 246, 1868 Collombey, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
19.03.2019. 10.04.2019.
But:
conception, construction et exploitation d'un institut de recherche de système de transport de sources d'énergies renouvelables dans le but de promouvoir le développement durable et l'application industrielle des innovations;
la société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre signature. Selon déclaration du 24.03.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
de Morsier, Doré, de Genève, à Meilen, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Inauen, Gregory, de Appenzell, à Appenzell, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.