Informazioni su Etter Jungpflanzen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Etter Jungpflanzen GmbH
- Etter Jungpflanzen GmbH ha sede a Ried b. Kerzers ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.12.2020. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-113.784.825.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.08.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Ried bei Kerzers
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.538.480-6
IDI/IVA
CHE-113.784.825
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Logistikleistungen im Landwirtschaftsbereich, Handel mit Jungpflanzen, Gemüse und weiteren landwirtschaftlichen Produkten.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Etter Logistik GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Etter Jungpflanzen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005056257, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Etter Jungpflanzen GmbH, in Ried bei Kerzers, CHE-113.784.825 (SHAB vom 30.11.2015, s. 0/2509195).
Gelöschte Person:
Etter Hans, Gesellschafter, 10 Stammanteile zu CHF 1'000, Geschäftsführer, Einzelunterschrift.
Neu eingetragene Person:
Etter Ramon, von und in Ried bei Kerzers, Gesellschafter, 10 Stammanteile zu CHF 1'000, Geschäftsführer, Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2509195, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Etter Logistik GmbH, in Ried bei Kerzers, CHE-113.784.825 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828).
Neue Firma:
Etter Jungpflanzen GmbH.
Neue Adresse:
Kreuzweg 26, 3216 Ried b. Kerzers. Statuten geändert am 17.11.2015.
Mitteilung an die Gesellschafter:
schriftlich. Etter-Möri Hans ist nicht mehr Gesellschafter infolge Abtretung seine Stammeinlage von CHF 10'000 an Etter Lukas, von und in Ried bei Kerzers. Etter-Bangerter Hans, Gesellschafter, heisst nun Etter Hans, neu mit 10 Stammanteilen zu CHF 1'000 (bisher eine Stammeinlage von CHF 10'000).
Geschäftsführer:
Etter-Möri Verena ist nicht mehr Geschäftsführerin, ihre Unterschrift ist erloschen. Die Unterschrift von Etter-Möri Hans ist gelöscht.
Geschäftsführer neu:
Etter Lukas, Vorsitzender, und Etter Hans, beide mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4713658, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Etter Logistik GmbH, in Ried bei Kerzers, CH-217-3538480-6, Erbringung von Logistikleistungen im Landwirtschaftsbereich, usw. (SHAB vom 30.08.2007, p. 7). Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 14.10.2008, untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.